Készült: 2024.09.22.21:15:34
Dinamikus lap
Dr. Draskovics Tibor
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
igazságügyi és rendészeti miniszter | 2009.04.16. | 2009.12.14. |
igazságügyi és rendészeti miniszter | 2008.02.19. | 2009.04.15. |
a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter | 2007.07.01. | 2008.02.18. |
pénzügyminiszter | 2004.10.04. | 2005.04.24. |
pénzügyminiszter | 2004.02.16. | 2004.10.03. |
az MNB Jegybanktanácsának tagja | 1995.06.01. | 1998.06.01. |