Készült: 2024.09.23.19:50:13
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Ténymegállapító albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2013.04.30. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Nemzetbiztonsági bizottság |
Ténymegállapító albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Mile Lajos (LMP) | Elnök | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
Mile Lajos (független) | Elnök | 2013.04.30. | 2013.08.31. | |
Csampa Zsolt (Fidesz) | Alelnök | 2013.04.30. | 2014.05.05. | |
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) | Tag | 2013.04.30. | 2014.05.05. | |
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) 1 | Tag | 2013.04.30. | 2014.05.05. | |
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) 1 | Tag | 2013.04.30. | 2014.05.05. | |
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | Tag | 2013.04.30. | 2014.05.05. | |
Mirkóczki Ádám (Jobbik) | Tag | 2013.04.30. | 2014.05.05. | |
Móring József Attila (KDNP) | Tag | 2013.04.30. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Ténymegállapító albizottság üléseinek megjelenítése