Készült: 2024.09.26.15:49:08
Dinamikus lap
Dr. Koleszár Lajos
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Borsod-Abaúj-Zemplén 2. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 10 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Debreceni Orvostudományi Egyetem | 1973 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |