Készült: 2024.09.23.11:48:54
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.11.05. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Elnök | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Várkonyi András (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Fritz Péter (MSZP) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Zakó László (FKGP) | Tag | 1998.11.05. | 2001.06.26. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 1998.11.05. | 2002.01.20. | |
Zakó László (MIÉP) | Tag | 2001.12.27. | 2002.05.14. | |
Dr. Gidai Erzsébet (független) | Tag | 2002.01.21. | 2002.05.14. | |
Zakó László (független) | Tag | 2001.06.27. | 2001.12.26. |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése