Készült: 2024.09.22.21:35:42
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.06.23. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Demendi László (MSZP) | Elnök | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Bedő Tamás (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Godó Lajos (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Dr. Karsai József (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Dr. Ángyán József (Fidesz) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Bagi Béla (Fidesz) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Jakab István (Fidesz) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Kispál Ferenc (Fidesz) | Tag | 2006.06.23. | 2007.10.12. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 2006.06.23. | 2007.09.16. |
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése