Készült: 2024.09.23.03:26:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Természeti erőforrások fenntartható használata albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.09.17. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fenntartható fejlődés bizottsága |
Természeti erőforrások fenntartható használata albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Varga Gábor (Fidesz) | Elnök | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
Sallai R. Benedek (LMP) | Tag | 2014.09.17. | 2018.05.07. |
Természeti erőforrások fenntartható használata albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 2 | 1/2016 | 2016.04.11. | Határozatképes | 0:54 |
2 | 1 | 1/2015 | 2015.03.23. | Határozatképes | 1:09 |