Készült: 2024.09.26.13:05:26
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Törvényalkotási bizottság tagjai változásának elrejtése
Törvényalkotási bizottság tagjainak változásai (39 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Gulyás Gergely (Fidesz) 1 | Elnök | 2014.05.06. | 2017.10.02. | |
Hende Csaba (Fidesz) 1 | Elnök | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Gulyás Gergely (Fidesz) 1 |
Balla György (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Vécsey László (Fidesz) |
Hende Csaba (Fidesz) 1 | Alelnök | 2015.09.22. | 2017.10.02. | Horváth László (Fidesz) |
Horváth László (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.02. | 2015.09.22. | Manninger Jenő (Fidesz) |
Manninger Jenő (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | Alelnök | 2015.11.02. | 2018.05.07. | Tuzson Bence (Fidesz) 1 |
Dr. Salacz László (Fidesz) 1 | Alelnök | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Hende Csaba (Fidesz) 1 |
Szabó Zsolt (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Tuzson Bence (Fidesz) 1 | Alelnök | 2014.06.02. | 2015.11.02. | Szabó Zsolt (Fidesz) |
Vécsey László (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2015.09.22. | |
B. Nagy László (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Bóna Zoltán (Fidesz) | Tag | 2014.06.24. | 2018.05.07. | Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) |
Csizi Péter (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2015.02.16. | |
Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.18. | |
Dunai Mónika (Fidesz) | Tag | 2014.07.04. | 2018.05.07. | Szabó Zsolt (Fidesz) |
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) | Tag | 2015.02.16. | 2018.05.07. | Csizi Péter (Fidesz) |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Jakab István (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Horváth László (Fidesz) |
Kara Ákos (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.11.06. | |
Kucsák László (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
L. Simon László (Fidesz) | Tag | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Révész Máriusz (Fidesz) |
László Tamás (Fidesz) | Tag | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Dr. Salacz László (Fidesz) 1 |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2015.01.08. | |
Mátrai Márta (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2014.09.15. | 2016.09.12. | Dr. Aradszki András (KDNP) |
Dr. Salacz László (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2017.10.02. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Szabó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2014.06.18. | Tuzson Bence (Fidesz) 1 |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2015.02.16. | 2018.05.07. | Kara Ákos (Fidesz) |
Tuzson Bence (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Vécsey László (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Balla György (Fidesz) |
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2016.11.07. | 2018.05.07. | Tukacs István (MSZP) |
Burány Sándor (MSZP) | Tag | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 1 |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Tag | 2015.06.08. | 2018.05.07. | Dr. Legény Zsolt (MSZP) |
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 1 | Tag | 2014.09.15. | 2016.09.12. | Tóbiás József (MSZP) |
Hiszékeny Dezső (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Kiss László (MSZP) 1 | Tag | 2015.06.08. | 2016.09.12. | Lukács Zoltán (MSZP) |
Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2015.06.08. | |
Lukács Zoltán (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2015.06.08. | |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2014.09.15. | |
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Tukacs István (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2016.11.07. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Dr. Kiss László (MSZP) 1 |
Dr. Apáti István (Jobbik) 1 | Tag | 2015.05.11. | 2016.09.12. | Lasztovicza Jenő (Fidesz) |
Balczó Zoltán (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.20. | |
Dr. Lukács László György (Jobbik) | Tag | 2014.06.30. | 2018.05.07. | Balczó Zoltán (Jobbik) |
Pintér Tamás (Jobbik) | Tag | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Dr. Apáti István (Jobbik) 1 |
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Szilágyi György (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.18. | |
Hollik István (KDNP) | Tag | 2017.10.16. | 2018.05.07. | Dr. Rubovszky György (KDNP) |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2017.06.21. | |
Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Hadházy Ákos (LMP) | Tag | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Dr. Schiffer András (LMP) |
Dr. Schiffer András (LMP) | Tag | 2014.05.06. | 2016.09.05. | |
Fodor Gábor (független) | Tag | 2014.05.26. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Törvényalkotási bizottság | Fidesz | 23 | 58.97% |
MSZP | 7 | 17.95% | |
Jobbik | 5 | 12.82% | |
KDNP | 2 | 5.13% | |
LMP | 1 | 2.56% | |
független | 1 | 2.56% | |
Összesen | 39 | 100.00% |
Törvényalkotási bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Törvényalkotási bizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok