Készült: 2024.09.24.00:37:37
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.07.04. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Font Sándor (Fidesz) | Elnök | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Font Sándor (MDF) | Elnök | 2002.07.04. | 2004.09.06. | |
Font Sándor (független) | Elnök | 2004.09.06. | 2005.05.14. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
Molnár László (MSZP) | Tag | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
Dr. Pusztai Gyula (MSZP) | Tag | 2002.07.04. | 2005.04.10. | |
Lenártek András (Fidesz) | Tag | 2002.07.04. | 2006.05.15. |