Tirts Tamás
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Közszolgálati Közalapítvány Kuratórium tagja | 2021.05.18. | |
ORTT tagja | 2008.03.31. | 2010.10.11. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest 12.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1987 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
francia | társalgási |