Készült: 2024.09.26.11:01:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Fogyasztóvédelmi bizottság tagjai változásának elrejtése
Fogyasztóvédelmi bizottság tagjainak változásai (19 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Simon Gábor (MSZP) | Elnök | 2010.06.02. | 2014.02.12. | |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Helyettesítő alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Szabó Zsolt (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Bíró Márk (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.21. | |
Boldog István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Budai Gyula (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.08. | |
Fejér Andor (Fidesz) | Tag | 2011.03.07. | 2012.12.31. | Dr. Vitányi István (Fidesz) |
Földesi Gyula (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.09.13. | |
Földesi Gyula (Fidesz) | Tag | 2010.10.04. | 2014.05.05. | Dr. Seszták Miklós (KDNP) |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | Bíró Márk (Fidesz) |
Kontur Pál (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
László Tamás (Fidesz) | Tag | 2012.03.26. | 2014.05.05. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) |
Mágori Józsefné (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Németh Szilárd István (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Örvendi László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Sági István (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Fejér Andor (Fidesz) |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2010.09.13. | 2012.03.26. | Földesi Gyula (Fidesz) |
Simonka György (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Tóth József (Fidesz) | Tag | 2010.06.08. | 2010.07.12. | Budai Gyula (Fidesz) 1 |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2011.03.07. | Dr. Tóth József (Fidesz) |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.11.16. | |
Dr. Nemény András (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Simon Gábor (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2010.06.02. | Dr. Nemény András (MSZP) |
Szabó Imre (MSZP) | Tag | 2010.10.18. | 2011.11.14. | Tóbiás József (MSZP) |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.18. | |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. | Szabó Imre (MSZP) |
Tóth Csaba (MSZP) | Tag | 2010.11.16. | 2014.05.05. | Boldvai László (MSZP) |
Balla Gergő (Jobbik) | Tag | 2010.10.25. | 2014.05.05. | Farkas Gergely (Jobbik) |
Farkas Gergely (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.25. | |
Korondi Miklós (Jobbik) | Tag | 2012.12.17. | 2014.05.05. | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) |
Szilágyi György (Jobbik) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. | Ertsey Katalin (független) |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.17. | |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.04. | |
Spaller Endre (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.01.31. | |
Ertsey Katalin (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Ertsey Katalin (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Fogyasztóvédelmi bizottság | Fidesz | 13 | 68.42% |
MSZP | 2 | 10.53% | |
Jobbik | 3 | 15.79% | |
LMP | 1 | 5.26% | |
Összesen | 19 | 100.00% |
Fogyasztóvédelmi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Fogyasztóvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.07. | ||
A fogyasztói panaszok kezelésének intézményrendszerét áttekintő albizottság | 2011.04.19. | ||
Élelmiszer-biztonsági albizottság | 2011.04.19. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok