Készült: 2024.09.22.20:06:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.16. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Önkormányzati bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (10 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Buza Attila Zoltán (Fidesz) | Elnök | 1998.12.16. | 2000.10.16. | |
Dr. Weszelovszky Zoltán (Fidesz) | Elnök | 2001.02.07. | 2002.05.14. | Dr. Buza Attila Zoltán (Fidesz) |
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) | Alelnök | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | Alelnök | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Básthy Tamás (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Bernáth Ildikó (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Gyárfás Ildikó (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Szabó György (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | Tag | 1998.12.16. | 2000.11.28. | |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése