Készült: 2024.09.26.11:26:56
Dinamikus lap
Dr. Persányi Miklós
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 2006.06.09. | 2007.05.06. |
környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 2003.05.19. | 2004.10.03. |