Készült: 2024.09.22.23:36:04
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Állattenyésztési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.06.26. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Állattenyésztési albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Horváth István (Fidesz) | Elnök | 2020.04.14. | 2022.05.01. | Pócs János (Fidesz) |
Pócs János (Fidesz) | Elnök | 2018.06.26. | 2020.01.14. | |
Lázár János (Fidesz) 1 | Tag | 2018.06.26. | 2020.03.23. | |
Pócs János (Fidesz) | Tag | 2020.04.14. | 2022.05.01. | |
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) | Tag | 2018.06.26. | 2022.05.01. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.