Készült: 2024.09.26.15:25:35
Dinamikus lap
Dr. Dávid Ibolya
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.30. | 2009.03.19. |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.22. | 2006.05.15. |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2002.12.17. | 2004.11.08. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2002.09.10. | 2002.09.10. | |
1998-2002 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1999.12.12. | 1999.12.13. |
1994-98 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az Országgyűlés alelnöke | 2004.11.15. | 2006.05.15. |
az Országgyűlés alelnöke | 2002.05.27. | 2004.11.08. |
igazságügy-miniszter | 1998.07.08. | 2002.05.26. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Tolna 5. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Tolna 5. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Tolna 5. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1981 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
francia | társalgási |