Készült: 2024.09.26.18:35:58
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Köznevelési és kulturális albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.06.12. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Magyarországi nemzetiségek bizottsága |
Köznevelési és kulturális albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kissné Köles Erika (szlovén nemzetiségi szószóló) | Elnök | 2014.10.15. | 2018.05.07. | |
Hepp Mihály (horvát nemzetiségi szószóló) | Alelnök | 2014.10.15. | 2018.05.07. | |
Giricz Vera (ruszin nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.09.25. | 2018.05.07. | |
Hepp Mihály (horvát nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.06.12. | 2014.10.15. | |
Kissné Köles Erika (szlovén nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.06.12. | 2014.10.15. | |
Kreszta Traján (román nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.06.12. | 2018.05.07. | |
Ritter Imre (német nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.06.12. | 2018.05.07. |
Köznevelési és kulturális albizottság üléseinek megjelenítése