Készült: 2024.09.26.11:52:04
Dinamikus lap
Dr. Nagy Sándor
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.05.17. | 2004.05.19. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.03. | 2003.03.04. | |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető | 2001.01.01. | 2002.05.14. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.06.18. | 1999.09.05. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Hajdú-Bihar területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Hajdú-Bihar területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1985-90 | Országos lista | 1988.10.05. | 1990.04.30. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | ||
egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | |
német |