Készült: 2024.09.26.22:01:08
Dinamikus lap
Dr. Németh Imre
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.11.21. | 2005.11.24. |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.09.03. | 2002.05.14. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.02.12. | 2001.02.13. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára | 2007.01.01. | 2008.05.29. |
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2004.10.04. | 2005.05.01. |
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Agrártudományi Egyetem, Gödöllő | ||
egyetemi diploma | Agrártudományi Egyetem, Gödöllő |