Készült: 2024.09.26.15:27:42
Dinamikus lap
Balogh László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.19. | 2004.11.07. |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.06. | 2004.04.07. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.22. | 2003.09.23. | |
1998-2002 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2001.09.04. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Közszolgálati Közalapítvány Kuratórium elnöke | 2019.11.14. | |
Közszolgálati Közalapítvány Kuratórium elnöke | 2010.11.03. | 2019.10.11. |
jegyző | 2002.11.26. | 2004.11.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Csongrád 2. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Csongrád 2. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)