Készült: 2024.09.20.12:33:15
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Vám és kereskedelem az Európai Unióban albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2004.05.26. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Vám és kereskedelem az Európai Unióban albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Józsa István (MSZP) | Elnök | 2004.05.26. | 2006.05.15. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2004.05.26. | 2004.10.25. | |
Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2004.05.26. | 2005.06.20. | |
Dr. Latorcai János (Fidesz) | Tag | 2004.05.26. | 2006.05.15. | |
Lengyel Zoltán (Fidesz) | Tag | 2004.05.26. | 2004.08.27. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 2004.05.26. | 2006.05.15. | |
Püski András (MDF) | Tag | 2004.05.26. | 2004.11.08. | |
Püski András (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. |
Vám és kereskedelem az Európai Unióban albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 6 | 1/2005 | 2005.10.03. | Határozatképes | 0:20 |
2 | 5 | 5/2004 | 2004.12.01. | Tanácskozóképes | 1:30 |
3 | 4 | 4/2004 | 2004.09.22. | Határozatképes | 1:00 |
4 | 3 | 3/2004 | 2004.06.30. | Határozatképes | 1:50 |
5 | 2 | 2/2004 | 2004.06.17. | Határozatképes | 2:40 |
6 | 1 | 1/2004 | 2004.06.02. | Határozatképes | 0:40 |