Készült: 2024.09.26.13:12:52
Dinamikus lap
Kovács Kálmán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.05. | 2010.05.13. |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1999.09.14. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi államtitkár | 2006.07.01. | 2008.04.30. |
informatikai és hírközlési miniszter | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
informatikai és hírközlési miniszter | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1994.07.15. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
matematikus-mérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 1982 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |