Készült: 2024.09.26.15:29:39
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Lakás- és építésügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.07.05. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági és informatikai bizottság |
Lakás- és építésügyi albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Horváth Csaba (MSZP) | Elnök | 2006.07.05. | 2010.02.18. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2006.07.05. | 2010.05.13. | |
Szántó János (MSZP) | Tag | 2006.07.05. | 2008.06.03. | |
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Tag | 2006.07.05. | 2010.05.13. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2006.07.05. | 2010.05.13. | |
Nagy Sándor (Fidesz) | Tag | 2008.05.09. | 2010.05.13. |
Lakás- és építésügyi albizottság üléseinek megjelenítése