Készült: 2024.09.26.07:47:52
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Millenniumi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.08. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Kulturális bizottság |
Millenniumi albizottság tagjainak változásai (12 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Homa János (Fidesz) | Elnök | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Csige József (MSZP) | Alelnök | 2001.02.13. | 2002.05.14. | |
Pál Béla (MSZP) | Alelnök | 1998.07.08. | 2001.02.13. | |
Dr. Várhelyi András (FKGP) | Alelnök | 1998.07.08. | 2001.09.03. | |
Dr. Várhelyi András (független) | Alelnök | 2001.09.04. | 2002.05.14. | |
Arnóth Sándor (Fidesz) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Tag | 1998.09.23. | 2002.05.14. | |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 1998.07.15. | 2002.05.14. | |
Csige József (MSZP) | Tag | 1998.10.21. | 2001.02.13. | |
Lendvai Ildikó (MSZP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Lévai Ferenc (MSZP) | Tag | 1998.10.21. | 2000.05.02. | |
Dr. Szalay István (MSZP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Horváth Béla (FKGP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Vincze László (FKGP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Dr. Kupa Mihály (független) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. |
Millenniumi albizottság üléseinek megjelenítése