Készült: 2024.09.22.07:15:24
Dinamikus lap
Dr. Békesi László
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
pénzügyminiszter | 1994.07.15. | 1995.02.28. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Pest 15.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1966 | |
főiskolai diploma | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | 1966 | |
főiskolai diploma | Katonai Akadémia - katonai főiskolák | 1986 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
orosz | társalgási |