Készült: 2024.09.23.01:37:03
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Külügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Külügyi bizottság tagjainak változásai (25 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | Elnök | 1994.06.28. | 1997.05.15. | |
Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | Elnök | 1997.05.20. | 1998.06.17. | |
Bársony András (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Csóti György (MDF) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Baráth Magdolna (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Botka László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Faragó Péter (MSZP) | Tag | 1997.11.11. | 1998.06.17. | |
Fedor Vilmos (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Kasuba János (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Kiss Gábor (MSZP) | Tag | 1996.05.14. | 1998.06.17. | |
Kocsi László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Papp Pál (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Pusztai Csaba (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.05.13. | |
Rimóczi József (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Szabó Lajos Mátyás (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Horváth Vilmos (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Mustó István (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Nádori László (SZDSZ) | Tag | 1996.04.23. | 1998.06.17. | |
Rácskay Jenő (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Rajk László (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1996.04.22. | |
Dr. Csapody Miklós (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Jeszenszky Géza (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Katona Tamás (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Dr. Homoki János (FKGP) | Tag | 1998.02.02. | 1998.06.17. | |
Pallag László (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Rott Nándor (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.12.03. | |
Németh Zsolt (FIDESZ) 1 | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Rockenbauer Zoltán (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Keresztes Sándor (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Dr. Leitner Gábor (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Dr. Jeszenszky Géza (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1998.06.17. | |
Katona Tamás (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1996.04.15. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Külügyi bizottság | MSZP | 13 | 52.00% |
SZDSZ | 5 | 20.00% | |
MDF | 2 | 8.00% | |
FKGP | 2 | 8.00% | |
Fidesz | 2 | 8.00% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 4.00% | |
Összesen | 25 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Interparlamentaris Unio | 1994.07.15. | 1998.06.17. |