Készült: 2024.09.26.21:46:55
Dinamikus lap
Szalai Annamária
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Médiatanács elnöke | 2010.10.12. | 2013.04.12. |
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke | 2010.10.12. | 2013.04.12. |
ORTT tagja | 2008.03.31. | 2010.10.11. |
ORTT tagja | 2004.03.29. | 2008.03.29. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Zala területi lista | 2002.05.15. | 2004.03.30. | |
1998-2002 | Zala területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | ||
főiskolai diploma | |||
főiskolai diploma | Pénzügyi és Számviteli Főiskola |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | középfokú |