Készült: 2024.09.21.12:22:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Építésügyi és építészeti albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.08. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Területfejlesztési bizottság |
Építésügyi és építészeti albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Horváth Béla (FKGP) | Elnök | 1998.07.08. | 2001.04.17. | |
Borkó Károly (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Kékkői Zoltán József (FKGP) | Tag | 1998.11.03. | 2001.04.17. |