Készült: 2024.09.26.15:21:30
Dinamikus lap
Ivanics István
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Bács-Kiskun területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Bács-Kiskun területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Bács-Kiskun területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Miskolci Egyetem | 1974 | |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1982 |