Készült: 2024.09.26.21:43:51
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagjai változásának elrejtése
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagjainak változásai (27 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Balsai István (Fidesz) | Elnök | 2010.05.14. | 2011.08.31. | |
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) | Elnök | 2013.03.01. | 2014.05.05. | Dr. Salamon László (KDNP) |
Dr. Salamon László (KDNP) | Elnök | 2011.09.01. | 2013.02.24. | Dr. Balsai István (Fidesz) |
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2012.06.18. | |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Alelnök | 2012.06.18. | 2014.05.05. | Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) |
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2013.03.01. | |
Budai Gyula (Fidesz) 1 | Tag | 2010.06.08. | 2012.03.12. | Dr. Vinnai Győző (Fidesz) |
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Dr. Kerényi János (Fidesz) |
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 | Tag | 2012.06.18. | 2014.05.05. | Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) |
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 | Tag | 2011.02.14. | 2011.05.09. | Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) |
Dr. György István (Fidesz) | Tag | 2010.06.08. | 2010.11.02. | |
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.03.07. | |
Kozma Péter (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Molnár Attila (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.06.18. | |
Dr. Puskás Imre (Fidesz) | Tag | 2012.03.13. | 2013.05.13. | Budai Gyula (Fidesz) 1 |
Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.08. | |
Dr. Szakács Imre (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Székyné Dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) | Tag | 2013.03.01. | 2014.05.05. | Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) |
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) | Tag | 2011.03.07. | 2014.05.05. | Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) |
Dr. Varga István (Fidesz) | Tag | 2010.11.02. | 2014.05.05. | Dr. György István (Fidesz) |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.08. | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) | Tag | 2011.05.09. | 2014.05.05. | Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 |
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Botka László (MSZP) | Tag | 2013.03.04. | 2014.05.05. | Dr. Varga László (MSZP) |
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2011.11.14. | |
Dr. Ipkovich György (MSZP) | Tag | 2010.10.11. | 2014.05.05. | Dr. Szili Katalin (független) |
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Steiner Pál (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Szili Katalin (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.03. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2011.11.14. | 2013.03.04. | Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) 1 |
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Murányi Levente (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.25. | |
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | Tag | 2010.10.25. | 2014.05.05. | Murányi Levente (Jobbik) |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Salamon László (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.09.01. | |
Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Tag | 2013.05.13. | 2014.05.05. | Dr. Puskás Imre (Fidesz) |
Dr. Schiffer András (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Dr. Schiffer András (LMP) | Tag | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
Pősze Lajos (független) | Tag | 2011.09.01. | 2014.05.05. | Dr. Salamon László (KDNP) |
Dr. Schiffer András (független) | Tag | 2013.02.25. | 2013.08.31. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság | Fidesz | 15 | 55.56% |
MSZP | 5 | 18.52% | |
Jobbik | 3 | 11.11% | |
KDNP | 2 | 7.41% | |
LMP | 1 | 3.70% | |
független | 1 | 3.70% | |
Összesen | 27 | 100.00% |
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.05.18. | ||
Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot előkészítő albizottság | 2010.06.21. | 2011.10.17. | |
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
A 2002-2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság | 2011.09.26. | 2012.01.25. | |
Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló új szabályozás előkészítésére létrehozott albizottság | 2011.10.17. | 2011.11.14. | |
A bizottsági módosító javaslatokra vonatkozó rendelkezéseket felülvizsgáló albizottság | 2012.07.09. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok