Készült: 2024.09.24.15:04:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Kulturális, tudományos, felsőoktatási, televízió, rádió és sajtó bizottság tagjai változásának elrejtése
Kulturális, tudományos, felsőoktatási, televízió, rádió és sajtó bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kulin Ferenc (MDF) | Elnök | 1990.05.03. | 1993.12.11. | |
Zsigmond Attila (MDF) | Elnök | 1993.12.22. | 1994.06.27. | |
Balázsi Tibor (MDF) | Alelnök | 1994.02.10. | 1994.06.27. | |
Elek István (MDF) | Alelnök | 1992.10.13. | 1993.02.17. | |
Zsigmond Attila (MDF) | Alelnök | 1993.02.17. | 1993.12.22. | |
Fodor Tamás (SZDSZ) | Alelnök | 1991.04.11. | 1994.06.27. | |
Nádori László (SZDSZ) | Alelnök | 1990.05.03. | 1992.04.11. | |
Prepeliczay István (FKGP) | Alelnök | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Prepeliczay István (Kisgazda) | Alelnök | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Elek István (MDF) | Titkár | 1990.05.03. | 1992.10.12. | |
Dr. Andrásfalvy Bertalan (MDF) | Tag | 1993.03.23. | 1993.09.20. | |
Balázsi Tibor (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.02.09. | |
Bánffy György (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Beke Kata (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.09.14. | |
Beke Kata (MDF) | Tag | 1991.05.21. | 1991.11.30. | |
Csengey Dénes (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1991.04.08. | |
Csurka István (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.06.07. | |
Dr. Debreczeni József (MDF) | Tag | 1990.11.07. | 1993.06.07. | |
Elek István (MDF) | Tag | 1993.02.17. | 1993.06.08. | |
Fekete György (MDF) | Tag | 1994.02.15. | 1994.06.27. | |
Dr. Kozma Huba (MDF) | Tag | 1993.06.08. | 1994.06.27. | |
Dr. Kozma Huba (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1993.03.23. | |
Dr. Kulin Ferenc (MDF) | Tag | 1993.12.11. | 1994.02.15. | |
Mészáros László (MDF) | Tag | 1993.03.09. | 1993.04.14. | |
Mile Lajos (MDF) | Tag | 1993.06.08. | 1994.06.27. | |
Nyerges Tibor (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Pál József (MDF) | Tag | 1991.12.23. | 1994.06.27. | |
Speidl Zoltán (MDF) | Tag | 1993.09.21. | 1994.06.27. | |
Tóth Imre László (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Varga János (MDF) | Tag | 1993.09.21. | 1994.06.27. | |
Varga Zoltán (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.07.04. | |
Zsigmond Attila (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.02.17. | |
Bretter Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.20. | |
Büky Dorottya (SZDSZ) | Tag | 1992.02.18. | 1994.06.27. | |
Fodor Tamás (SZDSZ) | Tag | 1991.03.20. | 1991.04.10. | |
Hága Antónia (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1991.03.20. | |
Haraszti Miklós (SZDSZ) | Tag | 1990.05.15. | 1994.06.27. | |
Laborczi Géza (SZDSZ) | Tag | 1992.10.20. | 1994.06.27. | |
Dr. Mózes Mihály (SZDSZ) | Tag | 1991.01.29. | 1992.02.18. | |
Nádori László (SZDSZ) | Tag | 1992.04.11. | 1992.10.20. | |
Dr. Rab Károly (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1991.01.29. | |
Dr. Rab Károly (SZDSZ) | Tag | 1992.10.20. | 1994.06.27. | |
Rajk László (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Kávássy Sándor (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.09.20. | |
Dr. Szabó Lajos (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Dr. Hajdu Istvánné (Kisgazda) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Szabó Lajos (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1992.10.13. | |
Kósa Ferenc (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Vitányi Iván (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Molnár Péter (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1993.06.30. | |
Sasvári Szilárd (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Tirts Tamás (FIDESZ) | Tag | 1993.07.01. | 1993.12.07. | |
Kovács Gábor (KDNP) | Tag | 1991.09.03. | 1992.10.13. | |
Tóth Sándor (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Ugrin Emese (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1991.08.25. | |
G. Nagyné Dr. Maczó Ágnes (független) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Kávássy Sándor (független) | Tag | 1992.09.21. | 1992.10.13. | |
Varga Zoltán (független) | Tag | 1993.07.05. | 1993.09.21. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Kulturális, tudományos, felsőoktatási, televízió, rádió és sajtó bizottság | MDF | 10 | 43.48% |
SZDSZ | 6 | 26.09% | |
EKgP | 2 | 8.70% | |
MSZP | 2 | 8.70% | |
Fidesz | 1 | 4.35% | |
KDNP | 1 | 4.35% | |
független | 1 | 4.35% | |
Összesen | 23 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Kulturális | 1990.05.10. | 1994.06.27. | |
Rádió, televízió és sajtó | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Sport | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Felsőoktatási és tudományos | 1992.10.13. | 1994.06.27. |