Készült: 2024.09.23.07:46:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Ügyrendi bizottság tagjai változásának elrejtése
Ügyrendi bizottság tagjainak változásai (13 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Salamon László (Fidesz) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Puch László (MSZP) | Alelnök | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Dr. Suchman Tamás (MSZP) |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.09.04. | |
Tóth András (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Bánki Erik (Fidesz) | Tag | 2000.02.01. | 2000.02.08. | Dr. Helmeczy László (független) |
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Helmeczy László (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.12.19. | |
Dr. Helmeczy László (Fidesz) | Tag | 1999.12.19. | 1999.12.19. | |
Dr. Rubovszky György (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.10.01. | |
Dr. Szájer József (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | Tag | 2000.02.08. | 2002.05.14. | Bánki Erik (Fidesz) |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Dr. Rubovszky György (Fidesz) |
Dr. Csiha Judit (MSZP) | Tag | 1999.03.02. | 2001.09.04. | Herczog Edit (MSZP) |
Herczog Edit (MSZP) | Tag | 1998.09.29. | 1999.03.02. | Kristyánné Aknai Erzsébet (MSZP) |
Kristyánné Aknai Erzsébet (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 1998.09.29. | |
Schalkhammer Antal (MSZP) | Tag | 2001.09.04. | 2002.02.22. | Dr. Csiha Judit (MSZP) |
Dr. Soós Győző (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Bánk Attila (FKGP) | Tag | 2001.05.08. | 2002.05.14. | Pallag László (FKGP) |
Dr. Kurucsai Csaba (FKGP) | Tag | 2001.05.08. | 2002.05.14. | Pancza István (FKGP) |
Pallag László (FKGP) | Tag | 1998.07.08. | 2001.05.08. | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) |
Pancza István (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.05.08. | |
Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 1998.07.08. | |
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Varga István (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Balczó Zoltán (MIÉP) | Tag | 1998.12.15. | 2002.05.14. | Cseh Sándor (MIÉP) |
Cseh Sándor (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 1998.12.15. | |
Dr. Helmeczy László (független) | Tag | 1999.12.20. | 2000.01.31. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Ügyrendi bizottság | Fidesz | 5 | 38.46% |
MSZP | 3 | 23.08% | |
FKGP | 2 | 15.38% | |
SZDSZ | 1 | 7.69% | |
MDF | 1 | 7.69% | |
MIÉP | 1 | 7.69% | |
Összesen | 13 | 100.00% |
Ügyrendi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A beszámolók szabályozásának és tárgyalásának problémáit vizsgáló (az Alkotmányügyi bizottsággal közös) albizottság | 1998.11.25. | 1999.06.08. | |
A 4/1999. (III.31.) AB határozat következtében szükségessé vált Házszabály-módosítást előkészítő albizottság | 1999.04.08. | 2002.05.14. | |
A Házszabály vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását előkészítő (a Mentelmi és az Alkotmányügyi bizottsággal közös) albizottság | 2001.03.21. | 2001.05.28. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok