Készült: 2024.09.26.18:24:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Környezetvédelmi bizottság tagjai változásának elrejtése
Környezetvédelmi bizottság tagjainak változásai (19 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Nagy Andor (KDNP) | Elnök | 2009.05.18. | 2010.05.13. | |
Katona Kálmán (MDF) | Elnök | 2006.05.30. | 2009.03.19. | |
Dr. Orosz Sándor (MSZP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) | Alelnök | 2009.05.25. | 2010.05.13. | Fülöp István (Fidesz) |
Dr. Nagy Andor (KDNP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2009.05.18. | |
Bedő Tamás (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Demendi László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Fetser János (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Gyárfás Ildikó (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Gyula Ferencné (MSZP) | Tag | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Dr. Oláh Lajos (MSZP) |
Hunvald György (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2006.09.30. | Bedő Tamás (MSZP) |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kis Péter László (MSZP) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kránitz László (MSZP) | Tag | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Szabó Imre (MSZP) |
Dr. Nagy Imre (MSZP) | Tag | 2006.10.24. | 2008.02.11. | Hunvald György (MSZP) |
Dr. Oláh Lajos (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.05.05. | |
Szabó Imre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.05.05. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Demendi László (MSZP) |
Winkfein Csaba (MSZP) | Tag | 2008.02.11. | 2010.05.13. | Dr. Nagy Imre (MSZP) |
Balogh József (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Bányai Gábor (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Császár Antal (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2008.10.26. | |
Farkas Sándor (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Fehérvári Tamás (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Fülöp István (Fidesz) | Tag | 2007.06.18. | 2009.05.25. | Kékkői Zoltán József (Fidesz) |
Kékkői Zoltán József (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2007.06.18. | |
Molnár Béla (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.04.14. | |
Dr. Rétvári Bence (KDNP) 1 | Tag | 2008.04.14. | 2010.05.13. | |
Gusztos Péter (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2007.10.01. | |
Velkey Gábor (SZDSZ) | Tag | 2007.10.01. | 2010.05.13. | Gusztos Péter (SZDSZ) |
Császár Antal (független) | Tag | 2008.11.03. | 2010.05.13. | |
Katona Kálmán (független) | Tag | 2009.03.23. | 2010.05.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Környezetvédelmi bizottság | MSZP | 9 | 47.37% |
Fidesz | 5 | 26.32% | |
KDNP | 2 | 10.53% | |
SZDSZ | 1 | 5.26% | |
független | 2 | 10.53% | |
Összesen | 19 | 100.00% |
Környezetvédelmi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Környezetvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2006.12.13. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok