Készült: 2024.09.26.15:06:10
Dinamikus lap
Dr. Botka László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.05. | 2009.10.06. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.12. | 2007.03.13. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.11.20. | 2006.11.21. | |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.12.12. | 2005.12.12. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.05.02. | 2005.05.03. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.02.16. | 2004.02.17. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.17. | 2003.11.18. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.15. | 2003.09.16. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.09.24. | 2002.09.25. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.19. | 2002.06.19. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
korjegyző | 1994.06.28. | 1994.06.28. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2014.10.16. |
2010-2014 | 2010.04.25. | Csongrád területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.09. | Csongrád 3. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Csongrád 3. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1994-98 | Csongrád 3. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.10.16. | 2014.11.17. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | József Attila Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1997 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |