Készült: 2024.09.25.11:44:44
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Zsiros Géza (Kisgazda) | Elnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Jakab Ferenc (MDF) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Lakos László (MSZP) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Bogárdi Zoltán (MDF) | Tag | 1993.07.07. | 1994.06.27. | |
Kánya Gábor (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Mihály Zoltán (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Molnár István (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Szabó Lukács (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1993.07.04. | |
Szűcs M. Sándor (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Vona Ferenc (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Zsupos Lajos (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Juhász Pál (SZDSZ) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Kertész Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1993.10.13. | 1994.06.27. | |
Mészáros Béla (SZDSZ) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Szabó Lajos (Kisgazda) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Glattfelder Béla (FIDESZ) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Cséfalvay Gyula (KDNP) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Szabó Lukács (MIÉP) | Tag | 1993.07.05. | 1993.07.07. | |
Vargáné Piros Ildikó (független) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mezőgazdasági bizottság | MDF | 8 | 42.11% |
SZDSZ | 4 | 21.05% | |
EKgP | 2 | 10.53% | |
MSZP | 2 | 10.53% | |
Fidesz | 1 | 5.26% | |
KDNP | 1 | 5.26% | |
független | 1 | 5.26% | |
Összesen | 19 | 100.00% |
Mezőgazdasági bizottságnak nincs albizottsága.