Készült: 2024.09.25.11:14:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Anyagi, technikai, költségvetési, hadiipari albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.09. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi bizottság |
Anyagi, technikai, költségvetési, hadiipari albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Nyitray András (Fidesz) | Elnök | 2000.02.02. | 2002.05.14. | Perlaki Jenő (Fidesz) |
Perlaki Jenő (Fidesz) | Elnök | 1998.09.09. | 1999.11.30. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 1998.09.09. | 2001.04.17. | |
Tóth István (Fidesz) | Tag | 2001.04.18. | 2002.05.14. | |
Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Molnár János (MSZP) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Szili Sándor (MSZP) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Tokár István (MSZP) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Pápai Mihály (FKGP) | Tag | 1998.09.09. | 2001.01.21. | |
Kapronczi Mihály (MIÉP) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Pápai Mihály (független) | Tag | 2001.01.22. | 2001.04.17. |
Anyagi, technikai, költségvetési, hadiipari albizottság üléseinek megjelenítése