Készült: 2024.09.22.01:11:42
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Informatikai és infrastruktúra-fejlesztési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.09. |
Megszűnés | 1999.11.24. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Informatikai és infrastruktúra-fejlesztési albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Rigler Zoltán (Fidesz) | Elnök | 1998.07.09. | 1999.11.24. | |
Ágota Gábor (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 1999.10.01. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 1999.11.24. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 1999.11.24. | |
Végh László (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 1999.11.24. | |
Fritz Péter (MSZP) | Tag | 1999.02.23. | 1999.11.24. | |
Dr. Kálmán András (MSZP) | Tag | 1998.11.05. | 1999.11.24. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 1999.03.16. | 1999.11.24. | |
Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 1999.02.01. | 1999.11.24. | |
Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 1998.11.05. | 1999.11.24. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Informatikai és infrastruktúra-fejlesztési albizottság üléseinek megjelenítése