Készült: 2024.09.26.11:12:15
Dinamikus lap
Dr. Avarkeszi Dezső
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.10.10. | 2005.10.11. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.03.07. | 2005.03.09. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár | 2009.04.21. | 2010.05.29. |
igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár | 2008.05.20. | 2009.04.15. |
igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1996.11.01. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 31. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 31. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest 31. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 31. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1978 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |