Készült: 2024.09.20.18:42:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Európai ügyek albizottsága
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.19. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság |
Európai ügyek albizottsága tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Spaller Endre (KDNP) | Elnök | 2010.07.19. | 2014.01.31. | |
Kiss Péter (MSZP) | Alelnök | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Kovács Ernő (Fidesz) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Egyed Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. |
Európai ügyek albizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 2/2013 | 2013.06.03. | Határozatképes | 0:50 |
2 | 3 | 1/2013 | 2013.03.11. | Határozatképes | 1:14 |
3 | 2 | 2/2010 | 2010.12.03. | Határozatképes | 1:31 |
4 | 1 | 1/2010 | 2010.07.22. | Határozatképes | 0:21 |