Készült: 2024.09.24.14:10:00
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Környezetvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.02.22. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Környezetvédelmi bizottság |
A Környezetvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (10 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Fodor Sándor (MSZP) | Elnök | 1999.02.22. | 2002.05.14. | |
Danka Lajos (FKGP) | Alelnök | 1999.02.22. | 2002.05.14. | |
Kiss Andor (MIÉP) | Alelnök | 1999.02.22. | 2002.05.14. | |
Steinerné Vasvári Éva (Fidesz) | Tag | 1999.02.22. | 2002.05.14. | |
Tóth István (Fidesz) | Tag | 1999.02.22. | 2002.05.14. | |
Dr. Baja Ferenc (MSZP) | Tag | 1999.02.22. | 2002.05.14. | |
Bajor Tibor (MSZP) | Tag | 2000.06.14. | 2002.05.14. | Szabó Imre (MSZP) |
Szabó Imre (MSZP) | Tag | 1999.02.22. | 2000.06.13. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 1999.02.22. | 2002.05.14. | |
Székely Zoltán (FKGP) | Tag | 1999.02.22. | 2000.10.12. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 1999.02.22. | 2002.05.14. | |
Ékes József (MDF) | Tag | 1999.02.22. | 2002.05.14. |
A Környezetvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése