Készült: 2024.09.22.21:43:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Közigazgatás-fejlesztési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.11.23. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Területfejlesztési bizottság |
Közigazgatás-fejlesztési albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Elnök | 1999.11.23. | 2002.05.14. | |
Borkó Károly (Fidesz) | Tag | 1999.12.01. | 2002.05.14. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 1999.12.01. | 2002.05.14. | |
Bajor Tibor (MSZP) | Tag | 1999.12.01. | 2002.05.14. |
Közigazgatás-fejlesztési albizottság üléseinek megjelenítése