Készült: 2024.09.24.06:11:26
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagjai változásának elrejtése
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagjainak változásai (29 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) | Elnök | 2006.10.01. | 2008.05.19. | Dr. Vastagh Pál (MSZP) |
Dr. Csiha Judit (MSZP) | Elnök | 2008.05.19. | 2010.05.13. | Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) |
Dr. Vastagh Pál (MSZP) | Elnök | 2006.05.30. | 2006.10.01. | |
Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Alelnök | 2006.05.30. | 2007.05.07. | |
Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | Alelnök | 2007.05.07. | 2010.05.13. | Fodor Gábor (SZDSZ) |
Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.10.01. | |
Dr. Balogh László (MSZP) | Tag | 2008.02.11. | 2010.05.13. | Dr. Toller László (MSZP) |
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Csiha Judit (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.05.19. | |
Dr. Faragó Péter (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Gál Zoltán (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2009.09.14. | |
Dr. Hajdu Attila (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Ipkovich György (MSZP) | Tag | 2008.02.11. | 2010.05.13. | Dr. Steiner Pál (MSZP) |
Dr. Simon Gábor (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Steiner Pál (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.02.11. | |
Dr. Szabó Éva (MSZP) 1 | Tag | 2006.10.01. | 2010.05.13. | Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) |
Dr. Szabó Éva (MSZP) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Szép Béla (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Szili Katalin (MSZP) | Tag | 2009.09.14. | 2010.05.13. | Dr. Gál Zoltán (MSZP) |
Dr. Toller László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.02.11. | |
Tóth András (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Dr. Szabó Éva (MSZP) 1 |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2008.05.19. | 2010.05.13. | Dr. Csiha Judit (MSZP) |
Dr. Wiener György (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Balsai István (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2006.10.09. | |
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Fülöp István (Fidesz) | Tag | 2009.05.25. | 2010.05.13. | Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) |
Dr. Horváth Balázs (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2006.07.02. | |
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) 1 | Tag | 2006.10.09. | 2010.05.13. | Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kontrát Károly (Fidesz) 1 | Tag | 2006.07.17. | 2010.05.13. | Dr. Horváth Balázs (Fidesz) |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Szakács Imre (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2009.05.25. | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Salamon László (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság | MSZP | 15 | 51.72% |
Fidesz | 11 | 37.93% | |
KDNP | 2 | 6.90% | |
SZDSZ | 1 | 3.45% | |
Összesen | 29 | 100.00% |
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2006.10.17. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok