Készült: 2024.09.22.19:45:41
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Környezetvédelmi Alap Célfeladatokat ellenőrző albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.06.16. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Környezetvédelmi bizottság |
A Környezetvédelmi Alap Célfeladatokat ellenőrző albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Székely Zoltán (FKGP) | Elnök | 1999.06.16. | 2000.10.12. | |
Kiss Andor (MIÉP) | Elnök | 2000.11.27. | 2002.05.14. | |
Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Tóth Imre (FKGP) | Tag | 2000.11.27. | 2002.05.14. | |
Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | Tag | 1999.09.23. | 2000.11.27. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Ékes József (MDF) | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Kiss Andor (MIÉP) | Tag | 1999.09.23. | 2000.11.26. |
A Környezetvédelmi Alap Célfeladatokat ellenőrző albizottság üléseinek megjelenítése