Készült: 2024.09.23.01:26:56
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjainak változásai (19 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Gúr Nándor (MSZP) | Elnök | 2008.02.18. | 2010.05.13. | Simon Gábor (MSZP) |
Simon Gábor (MSZP) | Elnök | 2006.05.30. | 2008.02.18. | |
Filló Pál (MSZP) | Alelnök | 2008.02.18. | 2010.05.13. | Gúr Nándor (MSZP) |
Gúr Nándor (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2008.02.18. | |
Bernáth Ildikó (Fidesz) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Bóth János (MSZP) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Filló Pál (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.02.18. | |
Gúr Nándor (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Kiss Ferenc (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Lénárt László (MSZP) | Tag | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Dr. Vojnik Mária (MSZP) |
Nagy László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Rákóczy Attila István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Rózsa Endre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Vécsi István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Vécsi István (MSZP) | Tag | 2008.02.18. | 2010.05.13. | Filló Pál (MSZP) |
Dr. Vojnik Mária (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2008.05.05. | Vécsi István (MSZP) |
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Czomba Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Gyopáros Alpár (Fidesz) 1 | Tag | 2009.11.30. | 2010.05.13. | V. Németh Zsolt (Fidesz) 1 |
Kontur Pál (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Molnár Oszkár (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2009.03.23. | |
Nagy István (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
V. Németh Zsolt (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2009.11.30. | |
Rácz István (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Wittner Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Geberle Erzsébet (SZDSZ) | Tag | 2006.12.18. | 2008.05.13. | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) |
Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2006.12.18. | |
Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) | Tag | 2008.05.13. | 2010.05.13. | Geberle Erzsébet (SZDSZ) |
Herényi Károly (független) | Tag | 2009.03.23. | 2010.05.13. | Molnár Oszkár (Fidesz) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság | MSZP | 9 | 47.37% |
Fidesz | 8 | 42.11% | |
SZDSZ | 1 | 5.26% | |
független | 1 | 5.26% | |
Összesen | 19 | 100.00% |
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Európai ügyek albizottsága | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Diszkrimináció a foglalkoztatásban albizottság | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Rehabilitációs albizottság | 2008.10.27. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok