Készült: 2024.09.26.15:37:43
Dinamikus lap
Dr. Lukács Tamás
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.20. | 2014.05.05. |
2006-2010 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.06.18. | 2010.05.13. |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.04.03. | 2007.04.03. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.13. | 2007.03.13. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2007.02.20. | 2007.02.20. | |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2006.07.10. | 2006.07.11. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Független Rendészeti Panasztestület elnöke | 2014.02.13. | 2020.02.27. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Heves területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
1990-94 | Heves területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1976 |