Készült: 2024.09.22.19:26:05
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Közbeszerzési és vállalkozásszabályozási albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.12. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Közbeszerzési és vállalkozásszabályozási albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Elnök | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Pősze Lajos (Jobbik) | Alelnök | 2010.07.12. | 2010.12.12. | |
B. Nagy László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.07.12. | 2011.02.14. | |
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2011.06.06. | 2011.12.30. | B. Nagy László (Fidesz) 1 |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2012.06.18. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Közbeszerzési és vállalkozásszabályozási albizottság üléseinek megjelenítése