Készült: 2024.09.22.07:22:07
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Olimpiai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2001.06.14. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Olimpiai albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Domokos László (Fidesz) | Elnök | 2001.06.14. | 2001.09.04. | |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2001.10.09. | 2002.05.14. | Domokos László (Fidesz) |
Várkonyi András (Fidesz) | Tag | 2001.06.14. | 2002.05.14. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2001.06.14. | 2002.05.14. | |
Dr. Tímár György (FKGP) | Tag | 2001.06.14. | 2002.05.14. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 2001.06.14. | 2002.05.14. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 2001.06.14. | 2002.05.14. | |
Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 2001.06.14. | 2002.01.20. | |
Dr. Gidai Erzsébet (független) | Tag | 2002.01.21. | 2002.05.14. |
Olimpiai albizottság üléseinek megjelenítése