Készült: 2024.09.23.08:03:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Erdészeti albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.08. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fenntartható fejlődés bizottsága |
Erdészeti albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szabó Imre (MSZP) | Elnök | 2013.05.06. | 2014.05.05. | |
Szabó Imre (MSZP) | Elnök | 2010.07.05. | 2010.10.18. | |
Schmidt Csaba (Fidesz) | Alelnök | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Sebestyén László (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Bödecs Barna (Jobbik) | Tag | 2010.06.15. | 2012.12.04. | |
Jávor Benedek (független) | Tag | 2013.05.06. | 2014.05.05. | Bödecs Barna (Jobbik) |