Készült: 2024.09.26.11:18:57
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Katonai ombudsman albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.09. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi bizottság |
Katonai ombudsman albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Atyánszky György (FKGP) | Elnök | 1998.09.09. | 2001.09.19. | |
Atyánszky György (független) | Elnök | 2001.09.20. | 2002.05.14. | |
Dr. Gyimesi József (Fidesz) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Szili Sándor (MSZP) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Lezsák Sándor (MDF) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Kapronczi Mihály (MIÉP) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. |
Katonai ombudsman albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 1 | 1/1998 | 1998.11.05. | Határozatképes | 2:20 |