Készült: 2024.09.26.15:12:32
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Egészségügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Egészségügyi bizottság tagjainak változásai (22 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) | Elnök | 2003.09.15. | 2006.05.15. | Dr. Vojnik Mária (MSZP) |
Dr. Vojnik Mária (MSZP) | Elnök | 2002.05.15. | 2003.09.15. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Kuncze Gábor (SZDSZ) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.11.12. | |
Dr. Mézes Éva (SZDSZ) | Alelnök | 2002.11.12. | 2006.05.15. | Kuncze Gábor (SZDSZ) |
Dr. Csáky András (MDF) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Dr. Czinege Imre (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Garai István Levente (MSZP) | Tag | 2004.09.13. | 2006.05.15. | Kocsi László (MSZP) |
Dr. Havas Szófia (MSZP) | Tag | 2003.11.03. | 2006.05.15. | Nagy Nóra (MSZP) |
Kárpáti Zsuzsa (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Keller László (MSZP) | Tag | 2004.10.18. | 2006.05.15. | Zuschlag János László (MSZP) |
Kocsi László (MSZP) | Tag | 2003.09.15. | 2004.09.13. | Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) |
Dr. Kökény Mihály (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | |
Molnár László (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2002.11.26. | Szabó György (MSZP) |
Nagy Nóra (MSZP) | Tag | 2002.11.26. | 2003.11.03. | Molnár László (MSZP) |
Dr. Nyul István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2003.09.15. | |
Szabó György (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Dr. Tittmann János (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Tóth István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Zuschlag János László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.17. | |
Dr. Bartha László (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Fenyvesi Máté (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Frajna Imre (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz) | Tag | 2004.08.27. | 2006.05.15. | Dr. Surján László (Fidesz) |
Dr. Surján László (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2004.07.06. | |
Dr. Tiba István (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Sisák Imre János (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.12.20. | |
Balogh László (független) | Tag | 2004.12.20. | 2006.05.15. | Sisák Imre János (MDF) |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Egészségügyi bizottság | MSZP | 11 | 50.00% |
Fidesz | 8 | 36.36% | |
SZDSZ | 1 | 4.55% | |
MDF | 1 | 4.55% | |
független | 1 | 4.55% | |
Összesen | 22 | 100.00% |
Egészségügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Európai integrációs albizottság | 2002.06.12. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok