Készült: 2024.09.26.20:17:18
Dinamikus lap
Tóth József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.09.14. | 2009.09.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Hajdú-Bihar 8. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 9 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
gépészmérnök | Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola | Mezőgazdasági gépész üzemmérnök Kar | 1984 |
terület- és településfejlesztő | Debreceni Egyetem | Mezőgazdaságtudományi Kar | 2005 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
orosz | középfokú | C |