Készült: 2024.09.26.18:08:09
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Nemzetbiztonsági bizottság tagjai változásának elrejtése
Nemzetbiztonsági bizottság tagjainak változásai (12 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | Elnök | 2011.11.02. | 2014.05.05. | Dr. Vadai Ágnes (független) |
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | Elnök | 2010.05.17. | 2010.06.01. | |
Dr. Vadai Ágnes (MSZP) | Elnök | 2010.06.02. | 2011.10.23. | Dr. Molnár Zsolt (MSZP) |
Demeter Ervin (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2011.02.21. | |
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 | Alelnök | 2011.02.21. | 2012.10.01. | Demeter Ervin (Fidesz) |
Németh Szilárd István (Fidesz) | Alelnök | 2012.10.01. | 2014.05.05. | Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 |
Csampa Zsolt (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 |
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.09.13. | 2014.05.05. | Kövér László (Fidesz) 1 |
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 | Tag | 2012.10.01. | 2013.02.11. | Németh Szilárd István (Fidesz) |
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) 1 | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.17. | 2011.02.03. | |
Kövér László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2010.09.13. | |
Lezsák Sándor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Meggyes Tamás (Fidesz) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Németh Szilárd István (Fidesz) | Tag | 2011.02.21. | 2012.10.01. | Rácz Róbert (Fidesz) |
Rácz Róbert (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2011.02.21. | |
Dr. Tóth József (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) 1 | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. | Dr. Vadai Ágnes (független) |
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.05.17. | |
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2011.11.02. | |
Mirkóczki Ádám (Jobbik) | Tag | 2010.12.13. | 2014.05.05. | Rubi Gergely (Jobbik) |
Rubi Gergely (Jobbik) | Tag | 2010.10.25. | 2010.12.13. | |
Móring József Attila (KDNP) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Mile Lajos (LMP) | Tag | 2010.05.17. | 2013.02.11. | |
Mile Lajos (LMP) | Tag | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
Mile Lajos (független) | Tag | 2013.02.12. | 2013.02.12. | |
Mile Lajos (független) | Tag | 2013.02.25. | 2013.08.31. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Nemzetbiztonsági bizottság | Fidesz | 7 | 58.33% |
MSZP | 2 | 16.67% | |
Jobbik | 1 | 8.33% | |
KDNP | 1 | 8.33% | |
LMP | 1 | 8.33% | |
Összesen | 12 | 100.00% |
Nemzetbiztonsági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Ellenőrzési albizottság az elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során tapasztalható anomáliák feltárására | 2010.06.09. | ||
A Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.15. | ||
Ténymegállapító albizottság | 2013.04.30. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok